Bundesrat Samuel Schmid, Chef VBS
Geboren am 8. Januar 1947, heimatberechtigt in Attiswil. In den Bundesrat gewählt als Vertreter des Kantons Bern am 6. Dezember 2000. Schweizerische Volkspartei, später Bürg...
Zufällige Themen- und Personendossiers
Bestellen Sie die multimediale CD-ROM von mémreg!
0
Claire-Lise Renggli
Die erste Rätin Biels.
Das Kongresshaus
Vor etwas mehr als fünfzig Jahren war ein grosser Teil des alten Bahnhofareals östlich des Guisanplatzes noch unbebaut. Am 30. Januar 1961 begannen dort die Vorbereitungen für das bisher grösste Hochbauvorhaben der Stadt Biel. Der vom Architekten Max...
Johann Rudolf Schneider (23.10.1804 - 14.1.1880)
Der «Retter des Seelandes».
Lore Sandoz-Peter
Die Direktorin der Bulova in Biel
Ulrich Ochsenbein (11.11.1811 - 3.11.1890)
Ein Erneuerer für unsere Region, vor allem aber eine Schlüsselfigur bei der Entstehung des Bundesstaates